序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-15 | 负责人变更 |
吴斌琰 [退出]
|
乐科明 [新增]
|
2 | 2021-10-15 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
3 | 2021-10-15 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
4 | 2019-04-03 | 负责人变更 |
王惜行 [退出]
|
吴斌琰 [新增]
|
5 | 2018-02-28 | 负责人变更 |
卢华梅 [退出]
|
王惜行 [新增]
|
6 | 2018-02-28 | 法定代表人变更 |
卢华梅
|
王惜行
|
7 | 2016-01-13 | 负责人变更 |
严妙君 [退出]
|
卢华梅 [新增]
|
8 | 2016-01-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****D
|
9 | 2016-01-13 | 法定代表人变更 |
严妙君
|
卢华梅
|
10 | 2012-12-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡徐萍
|
严妙君
|