序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹群力 | 42% | 42万人民币 |
2 | 杨峰 | 41% | 41万人民币 |
3 | 李为 | 17% | 17万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹群力
|
|
2 |
李为
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王想女; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 李小元; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 邹群力; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 杨峰; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 李为; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2021-03-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李晓元; 证件号码: ***************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王想女; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 王想女; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 李为; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 邹群力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 邹群力; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
|
3 | 2021-03-23 | 法定代表人变更 |
王想女
|
邹群力
|
4 | 2021-03-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王想女;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐益虹;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:杨峰;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨峰;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2021-03-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王想女; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李晓元; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 王想女; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李小元; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2017-03-08 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
7 | 2017-03-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********949764
|
8 | 2017-03-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李晓元; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王想女; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 李晓元; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王想女; 出资额: **; 百分比: **%
|
9 | 2017-03-08 | 住所变更 |
住所: 海曙区东渡路**号*-***、***室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 宁波市镇海区骆驼街道民和路***号**-*室(新城核心区) 邮政编码: ****** 电话: ********
|
10 | 2017-03-08 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-5-14 至 2023-5-13
|
营业期限: 2003-5-14 至
|