序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林巧
|
|
2 |
翟宏宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********70154Y
|
2 | 2016-05-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚文军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郑竹祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 翟宏宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 林巧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
3 | 2016-05-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波港集团有限公司工会委员会; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人企业名称: 宁波港务局镇海技贸公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波港务局镇海技贸公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波舟山港集团有限公司工会委员会; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 [名称变更]
|
4 | 2016-05-16 | 法定代表人变更 |
姚文军
|
林巧
|
5 | 2016-05-16 | 组织机构变更 |
姓名: 姚文军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郑竹祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 翟宏宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 林巧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
6 | 2014-04-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2004-4-19 至 2014-4-18
|
营业期限: 2004-4-19 至 2024-4-18
|
7 | 2011-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨允炜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郑竹祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 姚文军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 郑竹祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2011-07-22 | 法定代表人变更 |
杨允炜
|
姚文军
|
9 | 2011-07-22 | 组织机构变更 |
姓名: 杨允炜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郑竹祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 姚文军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 郑竹祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2010-07-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕力群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郑竹祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 杨允炜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 郑竹祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|