序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴祖熙 | 40% | 60万人民币 |
2 | 王保康 | 35% | 52.5万人民币 |
3 | 徐亮 | 25% | 37.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐亮
|
|
2 |
吴祖熙
|
|
3 |
王保康
|
|
4 |
周黎珺
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
温州国际航空服务公司旅游分公司
|
徐大卫 | 1995-09-06 |
2 |
温州国际航空服务公司物资经营部
|
杨爱国 | 1995-08-30 |
3 |
温州国际航空服务公司饮品分公司
|
徐亮 | 1995-02-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-02 | 住所变更 |
住所: 温州市马鞍池西路新世界庄园*号楼***室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 温州市马鞍池西路新世界大厦B幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
2 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********50084H
|
3 | 2014-06-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1994-6-30 至 2014-6-30
|
营业期限: 1994-6-30 至 2034-6-29
|
4 | 2011-05-16 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 许可经营项目:国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务(资格认可证书有限期至2010年11月27日止);国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输客运销售代理业务(资格认可证书有效期至2010年12月6日止)。
|
一般经营项目: 国际航线、国内航线(包括香港、澳门、台湾航线)的航空客运销售代理业务。
|
5 | 2009-04-10 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务(证书有限期至2007年11月28日止);国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输客运销售代理业务(证书有效期至2007年12月7日止)。行业代码: 5530兼营: 附设旅游分公司经营方式: 服务。
|
经营范围: 许可经营项目:国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务(资格认可证书有限期至2010年11月27日止);国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输客运销售代理业务(资格认可证书有效期至2010年12月6日止)。行业代码: 5720兼营: 附设旅游分公司经营方式: 服务。
|
6 | 2007-08-21 | 集团编号升级 |
注册号:*****78
|
注册号:*****
|
7 | 2007-08-21 | 变更注册号 |
注册号: ********778
|
注册号: ********
|
8 | 2007-08-10 | 高级管理人员备案 |
吴祖熙,王保康,徐亮,张倩 [退出]
|
吴祖熙,王保康,徐亮,周黎珺 [新增]
|
9 | 2007-08-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 王保康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吴祖熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 徐亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 张倩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
姓名: 王保康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吴祖熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 徐亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理姓名: 周黎珺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
10 | 2007-08-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴祖熙
|
徐亮
|