序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-25 | 负责人变更 |
任庆华 [退出]
|
熊锡军 [新增]
|
2 | 2018-10-25 | 法定代表人变更 |
任庆华
|
熊锡军
|
3 | 2016-10-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********35992
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********5050XJ
|
4 | 2016-10-31 | 负责人变更 |
邹立云 [退出]
|
任庆华 [新增]
|
5 | 2016-10-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邹立云
|
任庆华
|
6 | 2012-07-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 许可经营项目:民航系统内汽油、煤油、柴油批****(危险化学品经营许可证有效期至2011年11月29日)。
|
一般经营项目:
|
7 | 2012-07-26 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 民航系统内汽油、煤油(在《危险化学品经营许可证》有效期内经营)、柴油批****。
|