序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 22% | 2200.0万人民币 |
2 | 吴志刚 | 10% | 1000.0万人民币 |
3 | 翁学军 | 10% | 1000.0万人民币 |
4 | 陈冬凤 | 10% | 1000.0万人民币 |
5 | 季晓斌 | 10% | 1000.0万人民币 |
6 | 浙江泰星儿童玩具有限公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
7 | 平湖服装城有限公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
8 | 杭州龙昊实业投资有限公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
9 | 卓武 | 8% | 800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏敬校
|
|
2 |
胡国华
|
|
3 |
郑起平
|
|
4 |
吴志刚
|
|
5 |
季晓斌
|
|
6 |
翁学军
|
|
7 |
林汝友
|
|
8 |
林海辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-14 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:32500
|
新邮政编码:325500
|
2 | 2020-01-14 | 住所变更 |
泰顺县罗阳镇新城区金都花园*幢***室
|
浙江省温州市泰顺县罗阳镇文祥大道***号办公楼(*号楼)*楼***室
|
3 | 2016-06-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江四贤茶业有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人 [退出]姓名: 陈冬凤; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 杭州龙昊实业投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 季晓斌; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 平湖服装城有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 翁学军; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 吴志刚; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 浙江泰星儿童玩具有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 鸿鑫建设集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 卓武; 出资额: ***; 百分比: *% [新增]姓名: 陈冬凤; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 杭州龙昊实业投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 季晓斌; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 平湖服装城有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 翁学军; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 吴志刚; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 浙江泰星儿童玩具有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 鸿鑫建设集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
4 | 2016-05-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江四贤茶业有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人姓名: 陈冬凤; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 杭州龙昊实业投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 季晓斌; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 平湖市科来华市场开****有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 翁学军; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 吴志刚; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 浙江泰星儿童玩具有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 鸿鑫建设集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江四贤茶业有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人姓名: 陈冬凤; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 杭州龙昊实业投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 季晓斌; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 平湖服装城有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [名称变更]姓名: 翁学军; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 吴志刚; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 浙江泰星儿童玩具有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 鸿鑫建设集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
5 | 2016-04-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********19172Q
|
6 | 2013-12-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江四贤茶业有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人姓名: 陈冬凤; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 杭州龙昊实业投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 平湖市科来华市场开****有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 翁学军; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 吴志刚; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 浙江泰星儿童玩具有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 周鸿海; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]企业名称: 鸿鑫建设集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江四贤茶业有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人姓名: 陈冬凤; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 杭州龙昊实业投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 季晓斌; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]企业名称: 平湖市科来华市场开****有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 翁学军; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 吴志刚; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 浙江泰星儿童玩具有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 鸿鑫建设集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
7 | 2013-12-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林汝友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 苏敬校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 翁学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 吴志刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴志刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑起平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周鸿海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 胡国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 季晓斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林海辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 林汝友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 苏敬校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 翁学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 吴志刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴志刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑起平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
8 | 2013-12-19 | 组织机构变更 |
姓名: 胡国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林汝友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 苏敬校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 翁学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 吴志刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴志刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑起平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周鸿海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 胡国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 季晓斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林海辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 林汝友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 苏敬校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 翁学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 吴志刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴志刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑起平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
9 | 2013-12-19 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 为“三农”和小微企业提供信贷服务。
|
许可经营项目:
|
10 | 2013-12-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 为“三农”和小微企业提供信贷服务。
|