序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佐力科创小额贷款股份有限公司 | 99.7557% | 122500.0万人民币 |
2 | 沈伟文 | 0.2443% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄晨江
|
|
2 |
俞寅
|
|
3 |
沈娅敏
|
|
4 |
汪晖
|
|
5 |
夏静
|
|
6 |
姚红丽
|
|
7 |
施云莉
|
|
8 |
章钰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
德清金汇小额贷款有限公司武康分公司
|
俞寅 | 2013-04-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 佐力科创小额贷款股份有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **.**%;姓名: 丁未; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; [退出]姓名: 沈伟文; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 佐力科创小额贷款股份有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **.****%;姓名: 沈伟文; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
2 | 2020-09-25 | 出资方式备案 |
企业名称: 佐力科创小额贷款股份有限公司; 出资额: ******万; 出资形式: 货币;姓名: 丁未; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 沈伟文; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 佐力科创小额贷款股份有限公司; 出资额: ******万; 出资形式: 货币;姓名: 丁未; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 沈伟文; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
3 | 2020-09-25 | 出资比例备案 |
企业名称: 佐力科创小额贷款股份有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **.**%;姓名: 丁未; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 沈伟文; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 佐力科创小额贷款股份有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **.**%;姓名: 丁未; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 沈伟文; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
4 | 2020-09-25 | 章程修正案备案 |
|
修正后第二十二条第(十二)款:公司不得对外投资,对公司对外担保做出决议.
|
5 | 2020-09-25 | 出资日期备案 |
企业名称: 佐力科创小额贷款股份有限公司; 出资日期: ;姓名: 丁未; 出资日期: 2012-07-27;姓名: 沈伟文; 出资日期: 2012-07-27;
|
企业名称: 佐力科创小额贷款股份有限公司; 出资日期: ;姓名: 丁未; 出资日期: 2012-07-27;姓名: 沈伟文; 出资日期: 2012-07-27;
|
6 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 夏静; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚红丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 汪晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈娅敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈文娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 章钰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄晨江; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 黄晨江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 俞寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 夏静; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚红丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 施云莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 汪晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈娅敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章钰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄晨江; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 黄晨江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
7 | 2019-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 姚红丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 方艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 施云莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 汪晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 胡芳芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 郑学根; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 黄晨江; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 俞寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 夏静; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 姚红丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 汪晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈娅敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 沈文娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 章钰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄晨江; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 黄晨江; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2018-09-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 姚红丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 方艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 施云莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨晟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 汪晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡芳芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑学根; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 俞寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 姚红丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 方艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 施云莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 汪晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡芳芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑学根; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄晨江; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
|
9 | 2018-09-07 | 法定代表人变更 |
杨晟
|
黄晨江
|
10 | 2018-05-24 | 住所变更 |
德清县钟管镇振兴路**号
|
浙江省湖州市德清县武康街道德清大道***号
|