序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-29 | 负责人变更 |
朱敬益 [退出]
|
曾小颖 [新增]
|
2 | 2017-12-11 | 负责人变更 |
陈汝淼 [退出]
|
朱敬益 [新增]
|
3 | 2017-12-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑秀红;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:张炎芳;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:朱敬益;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱敬益;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-12-11 | 法定代表人变更 |
陈汝淼
|
朱敬益
|
5 | 2016-12-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:079720915
|
统一社会信用代码:*****3
|
6 | 2014-06-05 | 负责人变更 |
张士杰 [退出]
|
陈汝森 [新增]
|
7 | 2014-06-05 | 营运资金变更 |
*.*
|
*
|
8 | 2014-06-05 | 实收资本变更 |
0.1
|
0
|
9 | 2014-06-05 | 名称变更 |
浙江苍南农村合作银行矾山支行
|
浙江苍南农村商业银行股份有限公司矾山支行
|
10 | 2014-06-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张士杰
|
陈汝森
|