序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
应霞蝉
|
|
2 |
陈建海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-25 | 法定代表人变更 |
吴雪丽
|
应霞婵
|
2 | 2020-09-25 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 温州市鹿城城市****展有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 温州市鹿城区城市****展集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [名称变更]
|
3 | 2020-09-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴胜膑; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吴雪丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 吴雪丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 周乐乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱忠和; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 沈世忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 章青清; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 虞哲曦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 贾忠孝; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈蓓蓓; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈迎迎; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 应霞蝉; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 应霞蝉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈建海; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2019-06-20 | 法定代表人变更 |
郑瑞亮
|
吴雪丽
|
5 | 2018-05-10 | 法定代表人变更 |
金生
|
郑瑞亮
|
6 | 2018-05-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴黛芮;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张玲芳;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:吴黛芮;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:狄爱芬;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2016-12-06 | 高级管理人员备案 |
金生,金生,陈峰,赵欢,翁茜茜,南鹏程,陈德彬,章国,蔡金榜 [退出]
|
金生,金生,陈峰,赵欢,翁茜茜,王金存,陈德彬,章国,赵金銮 [新增]
|