序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 明宗飞 | 32% | 185.6万人民币 |
2 | 庄梨妹 | 20% | 116.0万人民币 |
3 | 王俊 | 15% | 87.0万人民币 |
4 | 王小芳 | 11% | 63.8万人民币 |
5 | 徐长社 | 11% | 63.8万人民币 |
6 | 郑建威 | 11% | 63.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
明宗飞
|
|
2 |
郑素云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-07-27 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2022-03-22 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2022-03-22 | 企业类型变更 |
|
|
5 | 2021-11-15 | 邮政编码变更 |
|
|
6 | 2021-11-15 | 住所变更 |
|
|
7 | 2020-11-26 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2020-11-26 | 住所变更 |
|
|
9 | 2020-11-26 | 企业类型变更 |
|
|
10 | 2020-11-26 | 出资比例备案 |
|
|