序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 负责人变更 |
沈建伟 [退出]
|
徐卫红 [新增]
|
2 | 2017-11-21 | 负责人变更 |
梁蕴旭 [退出]
|
沈建伟 [新增]
|
3 | 2017-11-21 | 法定代表人变更 |
梁蕴旭
|
沈建伟
|
4 | 2015-10-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****Y
|
5 | 2011-10-20 | 集团编号升级 |
注册号:*****53
|
注册号:*****
|
6 | 2011-10-20 | 变更注册号 |
注册号: *****53
|
注册号: *****
|
7 | 2011-10-17 | 负责人变更 |
肖亮 [退出]
|
梁蕴旭 [新增]
|
8 | 2011-10-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
肖亮
|
梁蕴旭
|
9 | 2007-06-22 | 负责人变更 |
边黎平 [退出]
|
肖亮 [新增]
|
10 | 2007-06-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
边黎平
|
肖亮
|