序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-22 | 负责人变更 |
陈鹤林 [退出]
|
吴威 [新增]
|
2 | 2016-03-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:845056559
|
统一社会信用代码:*****5
|
3 | 2012-05-28 | 负责人变更 |
郭俊 [退出]
|
陈鹤林 [新增]
|
4 | 2012-05-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郭俊
|
陈鹤林
|
5 | 2010-04-23 | 负责人变更 |
梁建明 [退出]
|
郭俊 [新增]
|
6 | 2010-04-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外汇提款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;总行授权的代客外汇买卖;资信调查、咨询、欠证业务;经中国人民银行批准的其他业务。
|
7 | 2010-04-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
梁建明
|
郭俊
|
8 | 2010-04-23 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外汇提款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;总行授权的代客外汇买卖;资信调查、咨询、欠证业务;经中国人民银行批准的其他业务。
|
一般经营项目:
|
9 | 2007-12-26 | 注册号升级 |
注册号: *****56
|
注册号: *****
|
10 | 2007-12-26 | 集团编号升级 |
注册号:*****56
|
注册号:*****
|