序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 负责人变更 |
孙靖 [退出]
|
叶建军 [新增]
|
2 | 2017-08-30 | 负责人变更 |
张建瑞 [退出]
|
孙靖 [新增]
|
3 | 2017-08-30 | 法定代表人变更 |
张建瑞
|
孙靖
|
4 | 2016-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:587760315
|
统一社会信用代码:*****C
|
5 | 2014-07-18 | 负责人变更 |
程宁 [退出]
|
张建瑞 [新增]
|
6 | 2014-07-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
程宁
|
张建瑞
|