序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋佳文 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 夏燕 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋佳文
|
|
2 |
夏燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏燕; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 宋佳文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 童金祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 夏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 宋佳文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 宋佳文; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2016-04-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********54709C
|
3 | 2014-10-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 宋永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 夏燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 宋佳文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 童金祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 夏燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
4 | 2014-10-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 夏燕; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 宋永泉; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 夏燕; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 宋佳文; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2014-10-10 | 法定代表人变更 |
宋永泉
|
宋佳文
|
6 | 2014-10-10 | 组织机构变更 |
姓名: 宋永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 宋永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 夏燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 宋佳文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 童金祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 夏燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2014-04-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 汽车配件及零部件的研****、制造、加工及销售。
|
一般经营项目: 汽车配件及零部件的研****、制造、加工及销售;从事进出口业务。
|