序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁春雷 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁春雷
|
|
2 |
袁云峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-28 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****
|
2 | 2021-09-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 袁春雷; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
姓名: 袁春雷; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
3 | 2021-09-28 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-03-20 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
5 | 2018-03-20 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
6 | 2018-03-20 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-03-20 | 注册资本(金)变更 |
15600
|
21600( + 38.46154% )
|
8 | 2016-08-10 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
9 | 2016-08-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 袁春雷; 出资额: ****; 百分比: ***%
|
姓名: 袁春雷; 出资额: *****; 百分比: ***%
|
10 | 2016-08-10 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2014-6-11 至 2034-6-10
|
营业期限: 2014-6-11 至 2064-6-10
|