序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-28 | 负责人变更 |
梁萍萍 [退出]
|
俞培莉 [新增]
|
2 | 2019-07-01 | 负责人变更 |
俞培莉 [退出]
|
梁萍萍 [新增]
|
3 | 2016-05-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:789658650
|
统一社会信用代码:*****T
|
4 | 2015-07-02 | 负责人变更 |
陈萌芽 [退出]
|
俞培莉 [新增]
|
5 | 2015-07-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈萌芽
|
俞培莉
|
6 | 2014-05-27 | 负责人变更 |
王超英 [退出]
|
陈萌芽 [新增]
|
7 | 2014-05-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王超英
|
陈萌芽
|
8 | 2010-11-23 | 名称变更 |
中国工商银行股份有限公司新昌支行柴行口分理处
|
中国工商银行股份有限公司新昌支行城西分理处
|
9 | 2010-11-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 新昌县南明街道人民中路53号 邮政编码: 312500 电话: 6023229住所所在行政区划:南明街道
|
住所: 新昌县七星街道南岩路177号 邮政编码: 312500 电话: 6023229住所所在行政区划:七星街道
|
10 | 2010-07-07 | 负责人变更 |
刘卓军 [退出]
|
王超英 [新增]
|