序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 负责人变更 |
叶静辉 [退出]
|
金红卫 [新增]
|
2 | 2021-08-27 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司东阳支行; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
3 | 2018-09-06 | 负责人变更 |
王俊俊 [退出]
|
叶静辉 [新增]
|
4 | 2018-01-04 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
5 | 2018-01-04 | 营业场所变更 |
浙江省东阳市世贸大道***号
|
浙江省东阳市世贸大道***号
|
6 | 2018-01-04 | 负责人变更 |
吴国宾 [退出]
|
王俊俊 [新增]
|
7 | 2016-08-25 | 负责人变更 |
王华强 [退出]
|
吴国宾 [新增]
|
8 | 2016-08-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王华强
|
吴国宾
|
9 | 2016-04-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:680720561
|
统一社会信用代码:*****B
|
10 | 2016-04-11 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********
|