序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜福军 | 100% | 750.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜福军
|
|
2 |
毛琦琪
|
|
3 |
胡军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毛琦琪; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 缪素兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 胡军; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 姜福军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 毛琦琪; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胡军; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
2 | 2018-11-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 缪素兰; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 姜福军; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
3 | 2018-11-27 | 法定代表人变更 |
缪素兰
|
姜福军
|
4 | 2017-04-11 | 经营范围(业务范围)变更 |
LED半导体照明系列产品的研****、设计、生产、销售及工程服务;新能源产品的研****及咨询服务。
|
LED半导体照明系列产品的研****、设计、生产、销售及工程服务;新能源产品的研****及咨询服务;金属材料的销售;电气设备的研****、设计、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-12-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 姜林彤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 毛琦琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 彭洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 唐咸亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 毛琦琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 缪素兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2015-12-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 彭洪; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 唐咸亮; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 姜林彤; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 缪素兰; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增]
|
7 | 2015-12-16 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2015-12-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡军
|
缪素兰
|
9 | 2015-12-16 | 组织机构变更 |
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 姜林彤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 毛琦琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 彭洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 唐咸亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 毛琦琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 缪素兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
|
10 | 2015-10-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********32241P
|