序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江舟山岱美投资有限公司 | 100% | 15000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜银台
|
|
2 |
李雪权
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
三林地产有限公司岱山营销中心
|
陈联明 | 2006-05-31 |
2 |
万嘉旅游开****有限公司上海绿盛投资分公司
|
陈联明 | 2005-05-09 |
3 |
万嘉旅游开****有限公司宁波分公司
|
陈联明 | 2004-09-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-14 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:316200
|
新邮政编码:316215
|
2 | 2021-01-14 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2021-01-14 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2021-01-14 | 住所变更 |
浙江省岱山县高亭镇峰景湾西路**-**号
|
浙江省舟山市岱山县东沙镇工升路***号办公大楼***室(自主申报)
|
5 | 2016-06-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈联明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 陈联明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 范军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 金吉方; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 刘晓芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 马伯乐; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张友真; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 邬元华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 姜银台; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 姜银台; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 李雪权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2016-06-24 | 法定代表人变更 |
陈联明
|
姜银台
|
7 | 2016-06-24 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 康城有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 [退出]姓名: 陈联明; 出资额: *****; 百分比: **.****% [退出]
|
企业名称: 浙江舟山岱美投资有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
8 | 2016-06-24 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
9 | 2016-06-24 | 组织机构变更 |
姓名: 陈联明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 陈联明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 范军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 金吉方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 刘晓芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 马伯乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张友真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 邬元华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 姜银台; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 姜银台; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 李雪权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2015-11-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********52162J
|