序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-26 | 负责人变更 |
朱雄 [退出]
|
葛建法 [新增]
|
2 | 2019-05-05 | 负责人变更 |
金武 [退出]
|
朱雄 [新增]
|
3 | 2016-06-15 | 负责人变更 |
朱雄 [退出]
|
金武 [新增]
|
4 | 2016-06-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱雄
|
金武
|
5 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********12803C
|