序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 负责人变更 |
沈建丽 [退出]
|
王飞 [新增]
|
2 | 2021-01-14 | 负责人变更 |
叶子宏 [退出]
|
沈建丽 [新增]
|
3 | 2018-02-09 | 负责人变更 |
郑玲红 [退出]
|
叶子宏 [新增]
|
4 | 2018-02-09 | 法定代表人变更 |
郑玲红
|
叶子宏
|
5 | 2016-12-06 | 负责人变更 |
吴婕 [退出]
|
郑玲红 [新增]
|
6 | 2016-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:795560350
|
统一社会信用代码:*****8
|
7 | 2016-12-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴婕
|
郑玲红
|
8 | 2014-12-02 | 负责人变更 |
王剑利 [退出]
|
吴婕 [新增]
|
9 | 2014-12-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王剑利
|
吴婕
|
10 | 2014-07-09 | 负责人变更 |
陆晏之 [退出]
|
王剑利 [新增]
|