序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | INFOSYS CONSULTING HOLDING AG | 100% | 1,393万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
EASTON MARK ANDREW
|
监事 |
2 |
朱石磊
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-30 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:朱石磊;成员:吕亦飞;成员:傅强
|
2 | 2020-11-16 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢23楼1、15-16室
|
上海市奉贤区莘奉公路4869号1层
|
3 | 2020-11-16 | 章程修正案备案 |
2019-01-21章程备案
|
2020-09-22 章程修正案
|
4 | 2020-11-16 | 境外股东****起人的境内 |
汪艳
|
印孚瑟斯管理咨询(上海)有限公司
|
5 | 2019-01-25 | 注册资本(金)变更 |
693.0000万美元
|
1393.0000万美元
|
6 | 2019-01-25 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-01-21 章程修正案
|
7 | 2019-01-25 | 名称变更 |
博南石管理咨询(上海)有限公司
|
印孚瑟斯管理咨询(上海)有限公司
|
8 | 2018-12-23 | 董事备案 |
-
|
-
|
9 | 2018-12-23 | 法定代表人变更 |
李林
|
朱石磊
|
10 | 2016-09-02 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢23楼1、15-16室
|
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢23楼1、15-16室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |