序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王英 | 100% | 1,200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周龙恩
|
监事 |
2 |
王英
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-02 | 投资人(股权)变更 |
周龙恩;蒋兴华;
|
王英*;
|
2 | 2021-02-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-02-02 | 经理备案 |
蒋兴华
|
王英*
|
4 | 2021-02-02 | 法定代表人变更 |
蒋兴华
|
王英
|
5 | 2021-02-02 | 章程备案 |
2018-07-09章程备案
|
2021-01-28章程备案
|
6 | 2018-07-11 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-08-04~2018-08-03
|
2008-08-04~2028-08-03
|
7 | 2018-07-11 | 章程备案 |
-
|
2018-07-09章程备案
|
8 | 2014-09-26 | 法定代表人变更 |
邱蔚群
|
蒋兴华
|
9 | 2014-09-26 | 投资人(股权)变更 |
周龙恩;邱蔚群;
|
周龙恩;蒋兴华;
|
10 | 2014-03-17 | 注册资本(金)变更 |
200.000000万人民币
|
1200.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |