序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王英 | 100% | 1200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王英
|
|
2 |
周龙恩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-02 | 章程备案 |
无
|
2021-01-28章程备案
|
2 | 2021-02-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-02-02 | 投资人(股权)变更 |
蒋兴华; [退出]周龙恩; [退出]
|
王英; [新增]
|
4 | 2021-02-02 | 董事备案 |
蒋兴华 [退出]
|
王英 [新增]
|
5 | 2021-02-02 | 法定代表人变更 |
蒋兴华
|
王英
|
6 | 2021-02-02 | 经理备案 |
蒋兴华 [退出]
|
王英 [新增]
|
7 | 2018-07-11 | 章程备案 |
无
|
2018-07-09章程备案
|
8 | 2018-07-11 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-08-04~2018-08-03
|
2008-08-04~2028-08-03
|
9 | 2014-09-26 | 法定代表人变更 |
邱蔚群
|
蒋兴华
|
10 | 2014-09-26 | 投资人(股权)变更 |
周龙恩;邱蔚群; [退出]
|
周龙恩;蒋兴华; [新增]
|