序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大汉城镇建设有限公司 | 80% | 1600.0万人民币 |
2 | 湖南湘和投资有限公司 | 20% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹明
|
|
2 |
付木林
|
|
3 |
喻磊
|
|
4 |
付胜龙
|
|
5 |
湛稼勤
|
|
6 |
谭宏
|
|
7 |
谢光举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
舒子林 *** 备案手机:***
|
黄炜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-09-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-09-03章程修正案
|
3 | 2018-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢光举刘新农 [退出]
|
谢光举谭宏 [新增]
|
4 | 2018-04-10 | 联络员备案 |
张俊 *** 备案手机:***
|
舒子林 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-06-05 | 联络员备案 |
方晨晨 备案手机:*****
|
张俊 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2016-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘新农舒坚 [退出]
|
刘新农谢光举 [新增]
|
7 | 2016-04-21 | 监事备案 |
刘新农舒坚 [退出]
|
刘新农谢光举 [新增]
|
8 | 2016-04-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-04-18修改公司章程第二十六条
|
9 | 2015-09-23 | 股东变更 |
大汉城镇建设有限公司 ,湖南湘和投资有限公司 ,湖南宜美愿景置业有限公司 [退出]
|
大汉城镇建设有限公司 ,湖南湘和投资有限公司
|
10 | 2015-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
付木林
|