序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周宏甫 | 49% | 392.0万人民币 |
2 | 李国俊 | 34% | 272.0万人民币 |
3 | 蒋湘泉 | 17% | 136.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴建华
|
|
2 |
李国俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-24 | 股东变更 |
蒋湘泉 ,周宏甫
|
蒋湘泉 ,李国俊 , [新增]周宏甫
|
2 | 2018-10-11 | 法定代表人变更 |
蒋湘泉
|
戴建华
|
3 | 2018-07-16 | 股东变更 |
聂建德 , [退出]文香培 [退出]
|
蒋湘泉 , [新增]周宏甫 [新增]
|
4 | 2018-07-16 | 法定代表人变更 |
文香培
|
蒋湘泉
|
5 | 2018-07-16 | 经营期限 |
2011年3月4日 至 2031年3月3日
|
2011年3月4日 至 长期
|
6 | 2018-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
聂建德 [退出]
|
周宏甫 [新增]
|
7 | 2018-07-16 | 经营范围变更 |
房地产开****经营;建筑材料的销售。(涉及行政许可的凭许可证经营)
|
房地产开****经营;建筑材料的销售。(涉及行政许可的凭许可证经营)
|
8 | 2014-01-08 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资800.0
|
股东实际出资800.0
|
9 | 2014-01-08 | 法定代表人变更 |
蒋湘泉
|
文香培
|
10 | 2014-01-08 | 投资人(股权)变更 |
文香培出资 176.00000万元 人民币;蒋湘泉出资 176.00000万元 人民币; [退出]聂建德出资 176.00000万元 人民币;谭光辉出资 176.00000万元 人民币; [退出]曹和平出资 48.00000万元 人民币; [退出]赵自鑫出资 48.00000万元 人民币 [退出]
|
文香培出资 400.00000( + 127.27273% )万元 人民币 ;聂建德出资 400.00000( + 127.27273% )万元 人民币
|