序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴先石 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 马豫湘 | 35% | 350.0万人民币 |
3 | 李枝松 | 15% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马豫湘
|
|
2 |
李枝松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 法定代表人变更 |
王晨
|
马豫湘
|
2 | 2021-04-27 | 章程备案 |
无
|
2021-04-211、法定代表人由王晨变更为马豫湘 2、李力然15%的股份转让给马豫湘
|
3 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晨 [退出]
|
马豫湘 [新增]
|
4 | 2021-04-27 | 股东变更 |
李力然 , [退出]李枝松 ,马豫湘 ,吴先石
|
李枝松 ,马豫湘 ,吴先石
|
5 | 2019-12-03 | 股东变更 |
李枝松 ,刘明敏 , [退出]马豫湘 ,吴先石
|
李力然 , [新增]李枝松 ,马豫湘 ,吴先石
|
6 | 2019-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晨 [退出]
|
马豫湘 [新增]
|
7 | 2019-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王峰 [退出]
|
李枝松 [新增]
|
8 | 2019-09-06 | 章程备案 |
无
|
2019-09-03新章程
|
9 | 2019-09-06 | 股东变更 |
王晨 , [退出]王峰 [退出]
|
李枝松 , [新增]刘明敏 , [新增]马豫湘 , [新增]吴先石 [新增]
|
10 | 2019-08-29 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
1000.000000万人民币( + 400% )
|