序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘亮宇 | 66.66667% | 2700.0万人民币 |
2 | 肖昊 | 33.33333% | 1350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘亮宇
|
|
2 |
刘永安
|
|
3 |
肖昊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴博皓 [退出]
|
肖昊 [新增]
|
2 | 2020-11-09 | 联络员备案 |
熊晓会 *** 备案手机:***
|
刘竹林 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘亮宇 [退出]
|
刘永安 [新增]
|
4 | 2020-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘亮宇
|
刘亮宇
|
5 | 2020-11-09 | 章程备案 |
无
|
2020-10-15新章程
|
6 | 2018-12-13 | 股东变更 |
刘亮宇 ,刘永安 , [退出]肖昊
|
刘亮宇 ,肖昊
|
7 | 2018-12-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-07股东及出资额、出资比例
|
8 | 2018-11-29 | 股东变更 |
刘亮宇 ,肖昊
|
刘亮宇 ,刘永安 , [新增]肖昊
|
9 | 2018-11-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-26注册资本,股东及出资额
|
10 | 2018-11-29 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
4050.000000万人民币( + 35% )
|