序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王兆宇 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 谭和萍 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王兆宇
|
|
2 |
谭和萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 联络员备案 |
严波 *** 备案手机:***
|
严波 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
严波 *** 备案手机:***
|
严波 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-05-25 | 股东变更 |
谭琴 [退出]
|
谭和萍 , [新增]王兆宇 [新增]
|
4 | 2022-05-25 | 法定代表人变更 |
谭琴
|
王兆宇
|
5 | 2022-05-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2022-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭琴 [退出]
|
王兆宇 [新增]
|
7 | 2022-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭存 [退出]
|
谭和萍 [新增]
|
8 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
严波 *** 备案手机:***
|
严波 *** 备案手机:***
|