序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安信信托股份有限公司 | 75% | 18750.0万人民币 |
2 | 湖南国泰铭源控股集团有限公司 | 20% | 5000.0万人民币 |
3 | 王裕文 | 5% | 1250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王裕文
|
|
2 |
刘勇
|
|
3 |
陆振荣
|
|
4 |
江培海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-04修改公司股东名称等信息。
|
2 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范湘 [退出]
|
王裕文 [新增]
|
3 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆振荣范湘 [退出]刘勇
|
陆振荣王裕文 [新增]刘勇
|
4 | 2021-08-24 | 法定代表人变更 |
范湘
|
王裕文
|
5 | 2021-08-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
湖南国泰铭源投资管理有限公司;王裕文;安信信托股份有限公司;
|
湖南国泰铭源控股集团有限公司; [名称变更]王裕文;安信信托股份有限公司;
|
6 | 2020-12-08 | 联络员备案 |
杨蓓 *** 备案手机:***
|
阳君 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王裕文 [退出]
|
范湘 [新增]
|
8 | 2017-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆振荣王裕文 [退出]刘勇
|
陆振荣刘勇范湘 [新增]
|
9 | 2017-07-18 | 联络员备案 |
阳君 备案手机:*****
|
杨蓓 备案手机:*****
|
10 | 2017-07-18 | 董事备案 |
陆振荣王裕文 [退出]刘勇
|
陆振荣刘勇范湘 [新增]
|