序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚席安 | 52% | 520万人民币 |
2 | 黄秋林 | 30% | 300万人民币 |
3 | 刘勇 | 18% | 180万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘勇
|
|
2 |
赵静
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南裕华房地产开****有限公司临澧分公司
|
谢添宇 | 2019-09-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-12 | 法定代表人变更 |
姚席安
|
刘勇
|
2 | 2018-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周德清 [退出]
|
赵静 [新增]
|
3 | 2016-05-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年8月3日 至 2016年4月28日
|
2005年8月3日 至 长期
|
4 | 2012-06-19 | 经营范围变更 |
房地产开****、经营,物业管理,水电安装。(凭资质许可证经营)
|
房地产开****、经营,水电安装(凭资质许可证经营)
|
5 | 2007-03-19 | 投资人(股权)变更 |
刘勇出资 180.00000万元 人民币;姚席安出资 320.00000万元 人民币;黄秋林出资 300.00000万元 人民币
|
刘勇出资 180.00000万元 人民币 ;姚席安出资 520.00000( + 62.5% )万元 人民币 ;黄秋林出资 300.00000万元 人民币
|
6 | 2007-03-19 | 注册资本变更 |
800.0000万元[人民币]
|
1000.0000万元[人民币]
|
7 | 2007-03-19 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资800.0
|
股东实际出资1000.0
|