序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武汉康顺汽车服务有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄品娟
|
|
2 |
杨明慧
|
|
3 |
韩肖冰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙利骏行汽车销售服务有限公司售后服务分公司
|
韩肖冰 | 2012-12-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-07 | 联络员备案 |
周璐 *** 备案手机:***
|
余献波 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周升光 [退出]
|
黄品娟 [新增]
|
3 | 2020-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
代玲惠 [退出]
|
杨明慧 [新增]
|
4 | 2020-04-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-27通过公司章程修正案。
|
5 | 2020-04-27 | 法定代表人变更 |
周升光
|
黄品娟
|
6 | 2019-09-05 | 法定代表人变更 |
张敏
|
周升光
|
7 | 2019-09-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-09-05通过公司章程修正案。
|
8 | 2019-09-05 | 经营范围变更 |
品牌汽车、二手车、汽车用品的销售;汽车零配件零售;汽车租赁;汽车维修;汽车援救服务;汽车上牌代理服务;代办按揭服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
品牌汽车、二手车、汽车用品的销售;汽车零配件零售;汽车租赁;汽车维修;汽车援救服务;汽车上牌代理服务;代办按揭服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张敏 [退出]
|
韩肖冰 [新增]
|
10 | 2019-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张敏 [退出]
|
周升光 [新增]
|