序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚光春 | 60% | 6.0万人民币 |
2 | 龚光洋 | 40% | 4.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-19 | 股东变更 |
龚光春 ,龚凌云 [退出]
|
龚光春 ,龚光洋 [新增]
|
2 | 2016-09-19 | 投资人(股权)变更 |
龚光春 出资 6万人民币;龚凌云 出资 4万人民币; [退出]
|
龚光洋 出资 4万人民币; [新增]龚光春 出资 6万人民币;
|
3 | 2016-09-19 | 联络员备案 |
金朝晖 备案手机:*****
|
龚光春 备案手机:*****
|
4 | 2016-09-19 | 经营范围变更 |
生物制品的研****;二类医疗器械(不含6840体外诊断试剂);三类:6864医用卫生材料及敷料(医疗器械经营许可证有效期至2016年3月17日止);预包装食品批****兼零售(食品流通许可证有效期至2017年3月12日);非医疗性健康咨询;电子产品的销售。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)
|
生物制品研****;营养健康咨询服务;电子产品、预包装食品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-09-19 | 法定代表人变更 |
龚凌云
|
龚光洋
|
6 | 2015-11-10 | 股东变更 |
龚海波 , [退出]金朝晖 [退出]
|
龚光春 , [新增]龚凌云 [新增]
|
7 | 2015-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚海波 [退出]
|
龚光春 [新增]
|
8 | 2015-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金朝晖 [退出]
|
龚凌云 [新增]
|
9 | 2015-11-10 | 法定代表人变更 |
金朝晖
|
龚凌云
|
10 | 2015-11-10 | 董事备案 |
金朝晖 [退出]
|
龚凌云 [新增]
|