序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何德征 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何德征
|
|
2 |
凌双
|
|
3 |
黄钰清
|
|
4 |
王禧
|
|
5 |
周芬
|
|
6 |
陶美华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-16 | 联络员备案 |
万金璐 *** 备案手机:***
|
何德征 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-11-16 | 股东变更 |
万金璐 [退出]
|
何德征 [新增]
|
3 | 2020-11-16 | 章程备案 |
无
|
2020-11-13新章程
|
4 | 2020-11-16 | 法定代表人变更 |
万金璐
|
何德征
|
5 | 2020-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王禧万金璐 [退出]凌双黄钰清陶金山 [退出]
|
王禧何德征 [新增]黄钰清周芬 [新增]凌双
|
6 | 2020-11-16 | 经营范围变更 |
文化培训。(民办学校办学许可证有效期限至2022年8月1日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化培训(民办学校办学许可证有效期限至2023年7月23日。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2020-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶美华
|
陶美华
|
8 | 2020-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
万金璐 [退出]
|
何德征 [新增]
|