序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张杏林 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张杏林
|
|
2 |
瞿才腾
|
|
3 |
吴湘
|
|
4 |
陈素枚
|
|
5 |
瞿才贤
|
|
6 |
吴巧玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-17 | 法定代表人变更 |
瞿俊坤
|
张杏林
|
2 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈素枚瞿俊坤 [退出]李金花 [退出]吴湘
|
瞿才腾 [新增]瞿才贤 [新增]张杏林 [新增]吴湘陈素枚
|
3 | 2020-06-17 | 股东变更 |
瞿俊坤 [退出]
|
张杏林 [新增]
|
4 | 2020-06-17 | 章程备案 |
无
|
2020-06-02新章程
|
5 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
瞿才腾 *** 备案手机:***
|
瞿才长 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-06-17 | 经营范围变更 |
文化培训。(民办学校办学许可证有效期至2021年12月31日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化培训。(中小学全科培训)(民办学校办学许可证有效期至2023年4月19日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|