序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-30 | 负责人变更 |
许志平 [退出]
|
吴奕军 [新增]
|
2 | 2021-07-30 | 经营范围变更 |
物业管理及物业管理相关的配套服务,企事业单位的后勤服务及管理。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
|
物业管理及物业管理相关的配套服务,企事业单位的后勤服务及管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
3 | 2020-05-25 | 联络员备案 |
何晓寰 *** 备案手机:***
|
何晓寰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-04-08 | 联络员备案 |
李姣 *** 备案手机:***
|
何晓寰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-02-25 | 联络员备案 |
陈桥斌 *** 备案手机:***
|
李姣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-12-23 | 联络员备案 |
贺斯雅 *** 备案手机:***
|
陈桥斌 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-03-07 | 联络员备案 |
叶花 *** 备案手机:***
|
贺斯雅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-04-26 | 负责人变更 |
邹民 [退出]
|
许志平 [新增]
|
9 | 2016-01-27 | 隶属企业名称变更 |
深圳市中航物业管理有限公司
|
中航物业管理有限公司
|
10 | 2015-11-05 | 隶属企业名称变更 |
深圳市中航物业管理有限公司
|
深圳市中航物业管理有限公司
|