序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 负责人变更 |
邹民 [退出]
|
吴奕军 [新增]
|
2 | 2021-08-19 | 其他事项备案 |
深圳市中航物业管理有限公司
|
中航物业管理有限公司
|
3 | 2020-03-18 | 负责人变更 |
刘文波 [退出]
|
邹民 [新增]
|
4 | 2018-05-17 | 负责人变更 |
张力 [退出]
|
刘文波 [新增]
|
5 | 2016-05-10 | 联络员备案 |
李城 备案手机:*****
|
李城 备案手机:*****
|
6 | 2014-05-09 | 名称变更 |
深圳市中航物业管理有限公司岳阳分公司
|
中航物业管理有限公司岳阳分公司
|