序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏静 | 100% | 31.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏静
|
|
2 |
谷亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-15 | 章程备案 |
无
|
2021-11-15股权变更,启用新公司章程
|
2 | 2021-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷亮
|
谷亮
|
3 | 2021-11-15 | 股东变更 |
袁伟杰 [退出]
|
苏静 [新增]
|
4 | 2021-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁伟杰 [退出]
|
苏静 [新增]
|
5 | 2021-11-15 | 法定代表人变更 |
袁伟杰
|
苏静
|
6 | 2021-11-12 | 联络员备案 |
袁伟杰 *** 备案手机:***
|
赵捷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-08-26 | 章程备案 |
无
|
2019-08-22通过新的公司章程
|
8 | 2019-08-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2019-08-26 | 股东变更 |
谷亮 , [退出]苏静 [退出]
|
袁伟杰 [新增]
|
10 | 2019-08-26 | 法定代表人变更 |
苏静
|
袁伟杰
|