序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李伟 | 34% | 17.0万人民币 |
2 | 陈湘辉 | 33% | 16.5万人民币 |
3 | 盘嵩先 | 33% | 16.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盘嵩先
|
|
2 |
陈湘辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-07 | 股东变更 |
陈湘辉 ,何来 , [退出]李伟 ,盘嵩先 ,游伟 [退出]
|
陈湘辉 ,李伟 ,盘嵩先
|
2 | 2020-09-07 | 章程备案 |
无
|
2020-08-24第六条
|
3 | 2020-07-17 | 联络员备案 |
姜健 *** 备案手机:***
|
董羽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 |
陈力
|
盘嵩先
|
5 | 2020-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈力 [退出]
|
盘嵩先 [新增]
|