序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲市渔场 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋劲文
|
|
2 |
郭志坤
|
|
3 |
郭鹏辉
|
|
4 |
凌飞跃
|
|
5 |
张东梁
|
|
6 |
成秋明
|
|
7 |
汤兴
|
|
8 |
蒋琼
|
|
9 |
彭武
|
|
10 |
郭喜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
凌飞跃郭鹏辉宋劲文汤兴成秋明
|
汤兴宋劲文成秋明凌飞跃郭志坤 [新增]张东梁 [新增]郭鹏辉
|
2 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋劲文
|
宋劲文
|
3 | 2021-07-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-20公司设董事会,董事会成员7名,由股东决定产生。董事会设董事长一人,由董事会选举产生。
|
4 | 2020-04-13 | 经营期限 |
2012年11月27日 至 2032年11月26日
|
2012年11月27日 至 长期
|
5 | 2020-04-13 | 章程备案 |
无
|
2020-03-27新章程
|
6 | 2020-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈娟 [退出]黄文娟 [退出]彭武
|
彭武蒋琼 [新增]郭喜 [新增]
|
7 | 2020-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
成秋明郭泽林 [退出]郭鹏辉汤兴凌飞跃宋劲文
|
汤兴成秋明凌飞跃宋劲文郭鹏辉
|
8 | 2020-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄文娟 [退出]沈娟 [退出]彭武
|
蒋琼 [新增]彭武郭喜 [新增]
|
9 | 2017-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄文娟宋劲文 [退出]沈娟
|
彭武 [新增]沈娟黄文娟
|
10 | 2017-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
凌飞跃郭泽林汤兴沈卫兵 [退出]郭鹏辉成秋明
|
郭泽林汤兴郭鹏辉宋劲文 [新增]凌飞跃成秋明
|