序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲市云龙****展投资控股集团有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢锋
|
|
2 |
谢建林
|
|
3 |
刘敬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢锋 [退出]
|
刘敬 [新增]
|
2 | 2021-12-28 | 联络员备案 |
周煜昕 *** 备案手机:***
|
刘青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢建林 [退出]
|
谢锋 [新增]
|
4 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周柏林 [退出]
|
谢建林 [新增]
|
5 | 2021-02-26 | 经营范围变更 |
房地产开****与经营(凭资质证经营);房屋租赁;房屋建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****经营;房屋租赁;房屋建筑工程施工;项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2021-02-26 | 章程备案 |
无
|
2021-02-23新章程备案
|
7 | 2021-02-22 | 联络员备案 |
张道峰 *** 备案手机:***
|
周煜昕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯水英 [退出]
|
周柏林 [新增]
|
9 | 2020-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁威 [退出]
|
谢锋 [新增]
|
10 | 2020-08-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-07对公司原章程第二条进行修正
|