序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-09 | 负责人变更 |
莫宇星 [退出]
|
刘楚良 [新增]
|
2 | 2021-03-09 | 联络员备案 |
莫宇星 *** 备案手机:***
|
刘楚良 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-03-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
湖南省株洲市天元区嵩山路205号耀华锦园1.2栋
|
湖南省株洲市天元区长江北路231号耀华锦园1.2栋201-3
|
4 | 2019-03-27 | 负责人变更 |
郭威
|
郭威
|
5 | 2018-11-19 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
6 | 2017-06-26 | 负责人变更 |
徐忠义 [退出]
|
郭威 [新增]
|
7 | 2016-12-15 | 负责人变更 |
张敏 [退出]
|
徐忠义 [新增]
|