序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 负责人变更 |
陈凤奇 [退出]
|
许成林 [新增]
|
2 | 2022-04-29 | 联络员备案 |
王政 *** 备案手机:***
|
张玉环 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2022-04-01 | 联络员备案 |
陈璐 *** 备案手机:***
|
王政 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-03-11 | 联络员备案 |
刘彦珺 *** 备案手机:***
|
陈璐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-10-23 | 负责人变更 |
郭威 [退出]
|
陈凤奇 [新增]
|
6 | 2018-11-23 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|