序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶春辉 | 55% | 275.0万人民币 |
2 | 余果 | 25% | 125.0万人民币 |
3 | 赵文波 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭玲
|
|
2 |
叶春辉
|
|
3 |
赵文波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾铭秋 [退出]
|
赵文波 [新增]
|
2 | 2021-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾银秋 [退出]
|
彭玲 [新增]
|
3 | 2021-03-10 | 章程备案 |
无
|
2021-03-08股东股权、注册资本变更
|
4 | 2021-03-10 | 法定代表人变更 |
曾银秋
|
彭玲
|
5 | 2021-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾银秋 [退出]
|
叶春辉 [新增]
|
6 | 2021-03-10 | 股东变更 |
侯海荣 , [退出]曾铭秋 , [退出]曾银秋 , [退出]曾智明 [退出]
|
叶春辉 , [新增]余果 , [新增]赵文波 [新增]
|
7 | 2021-03-10 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
500.000000万人民币( + 400% )
|
8 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾铭秋
|
曾铭秋
|
9 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾银秋
|
曾银秋
|
10 | 2020-05-20 | 章程备案 |
无
|
2020-05-08住所变更
|