序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴利新 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘和中
|
|
2 |
李易隆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴利新 [退出]
|
刘和中 [新增]
|
3 | 2022-01-30 | 注册资本变更 |
5000万人民币
|
200.000000万人民币( - 96% )
|
4 | 2022-01-30 | 章程备案 |
无
|
2022-01-27
|
5 | 2022-01-30 | 股东变更 |
贺小平 , [退出]贺阳 , [退出]蒋海花 , [退出]李洪江 , [退出]李林洋 , [退出]李易隆 , [退出]李易雄 , [退出]刘海霞 , [退出]刘和中 , [退出]刘赛乾 , [退出]刘元柏 , [退出]吕阶武 , [退出]吴利新 ,曾宏伟 [退出]
|
吴利新
|
6 | 2020-04-15 | 章程备案 |
无
|
2020-04-08
|
7 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘和中
|
8 | 2020-04-15 | 股东变更 |
蒋海花 ,李林洋 ,李易隆 ,李易雄 ,刘和中 ,吴利新
|
贺小平 , [新增]贺阳 , [新增]蒋海花 ,李洪江 , [新增]李林洋 ,李易隆 ,李易雄 ,刘海霞 , [新增]刘和中 ,刘赛乾 , [新增]刘元柏 , [新增]吕阶武 , [新增]吴利新 ,曾宏伟 [新增]
|
9 | 2020-04-15 | 法定代表人变更 |
吴利新
|
刘和中
|
10 | 2018-01-16 | 股东变更 |
吴利新
|
蒋海花 , [新增]李林洋 , [新增]李易隆 , [新增]李易雄 , [新增]刘和中 , [新增]吴利新
|