序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐建华 | 100% | 6188.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊丰
|
|
2 |
熊洪均
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-12 | 联络员备案 |
唐卫华 *** 备案手机:***
|
唐卫华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-04-02 | 法定代表人变更 |
徐建华
|
熊丰
|
3 | 2018-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐建华 [退出]
|
熊丰 [新增]
|
4 | 2016-12-20 | 经营范围变更 |
农业综合项目的开****、利用;水产养殖;农副产品(不含食品)销售。(涉及前置许可的凭许可经营)
|
农副产品销售;花卉苗木种植、销售;水产品养殖;畜禽饲养;生态农业观光;园林绿化工程规划、设计、施工;农业温室大棚制造、安装;饲料加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-12-19 | 住所变更 |
益阳市大通湖区北洲子镇民乐村
|
益阳市高新区朝阳办事处梓山湖社区世纪阳光大厦公寓楼710室
|
6 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
谢****强 备案手机:*****
|
唐卫华 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2015-04-29 | 股东变更 |
徐建华
|
徐建华
|
8 | 2015-04-29 | 投资人(股权)变更 |
徐建华出资 288.00000万元 人民币
|
徐建华出资 6188.00000万元 人民币
|
9 | 2015-04-29 | 注册资本(金)变更 |
288.0000万元[人民币]
|
6188.0000万元[人民币]
|