序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-04 | 负责人变更 |
肖要青 [退出]
|
陈实 [新增]
|
2 | 2019-12-12 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
3 | 2018-06-13 | 负责人变更 |
佘国宏 [退出]
|
肖要青 [新增]
|
4 | 2015-05-21 | 其他事项备案 |
杨小树
|
佘国宏
|
5 | 2015-05-21 | 法定代表人变更 |
杨小树
|
佘国宏
|