序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈灿 | 50% | 500万人民币 |
2 | 王雷 | 50% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王雷
|
|
2 |
马立强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-01 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:王雷;成员:陈灿;
|
2 | 2017-08-01 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:王雷;成员:陈灿;
|
3 | 2017-05-15 | 联络员备案 |
张鑫 备案手机:*****
|
王雷 备案手机:*****
|
4 | 2016-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈灿 [退出]
|
王雷 [新增]
|
5 | 2016-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马立强 [退出]
|
王雷 [新增]
|
6 | 2016-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王雷 [退出]
|
马立强 [新增]
|
7 | 2016-12-13 | 经理备案 |
马立强 [退出]
|
王雷 [新增]
|
8 | 2016-12-13 | 监事备案 |
王雷 [退出]
|
马立强 [新增]
|
9 | 2016-12-13 | 法定代表人变更 |
马立强
|
王雷
|
10 | 2016-12-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-16
|