序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡先明 | 52% | 104万人民币 |
2 | 刘绍平 | 48% | 96万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡先明
|
|
2 |
刘绍平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 经营期限 |
2011年5月11日 至 2021年5月10日
|
2011年5月11日 至 2041年5月10日
|
2 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
蒋克英 备案手机:*****
|
胡先明 备案手机:*****
|
3 | 2017-05-09 | 经营范围变更 |
医疗器械的销售(按《医疗器械经营许可证》核准的范围经营,有效期至2016年5月2日)。
|
一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售,医疗用品及器材零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-06-07 | 联络员备案 |
李晓清 备案手机:*****
|
蒋克英 备案手机:***** (网上办理)
|