序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 甘和军 | 55% | 275.55万人民币 |
2 | 伏军 | 18% | 90.18万人民币 |
3 | 李祖赐 | 18% | 90.18万人民币 |
4 | 易加林 | 9% | 45.09万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
甘和军
|
|
2 |
伏军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 联络员备案 |
甘和军 *** 备案手机:***
|
甘和军 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-15 | 联络员备案 |
甘和军 *** 备案手机:***
|
甘和军 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-07-29 | 联络员备案 |
甘和军 *** 备案手机:***
|
甘和军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
徐汝 *** 备案手机:***
|
甘和军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|